KRS 0000032085
NIP7371114693
REGON49066851100000
Nazwa"WOD-ELEKTRON" STOŻEK KAJAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"WOD-ELEKTRON" STOŻEK KAJAK
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Data usunięcia 05 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 295, KASINKA MAŁA, 34-734, KASINKA MAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7371114693
data rejestracji 01 sie 1996
status Czynny
61102034660000910201856558
PKO Oddział 1 w Nowym Targu
Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOJAKUB OSMOLA
Beneficjent
JOLANTA OSMOLA
Beneficjent
JAKUB OSMOLA
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW STOŻEK
Wspólnik
2001-08-14
2022-10-05
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Wspólnik
2001-08-14
2004-01-15
LESZEK KAJAK
Wspólnik
2002-11-27
2005-01-17
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Wspólnik
2018-03-28
2018-08-22
SARA MARIA CHRZANOWSKA
Wspólnik
2018-08-22
2022-04-19
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Wspólnik
2022-04-19
2022-10-05
JAKUB OSMOLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA OSMOLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE
STANISŁAW STOŻEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-14
2022-10-05
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-14
2004-01-15
LESZEK KAJAK
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-27
2005-01-17
Członek Organu Reprezentacji
2005-01-17
2022-10-05
35056957100000
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-28
2018-08-22
SARA MARIA CHRZANOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-22
2022-04-19
ANDRZEJ TADEUSZ CHRZANOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-04-19
2022-10-05
2001-08-14
2004-01-15
"WOD-ELEKTRON" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW STOŻEK I ANDRZEJ CHRZANOWSKI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie