KRS 0000080202
NIP6920001797
REGON39000228700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 13 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 14 B, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 279350,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6920001797
data rejestracji 01 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKTADEUSZ ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2004-01-28
TADEUSZ BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2008-12-18
DOROTA GRUSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2004-01-28
DAMIAN GRZEGORZ KISIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-09-22
2022-09-15
WIKTORIA SZKODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2016-09-22
KRZYSZTOF IGLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2022-09-15
TADEUSZ ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2008-12-18
2022-09-15
EDWARD DROZDA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2008-12-18
MIECZYSŁAW MARIAN KISIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2008-12-18
EDWARD TOMASZ KISIELEWICZ
Beneficjent
EDWARD TOMASZ KISIELEWICZ
reprezentant
EDWARD TOMASZ KISIELEWICZ
Wspólnik
2002-01-11
2022-12-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1.850,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET PIĘDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MIECZYSŁAW MARIAN KISIELEWICZ
Wspólnik
2002-01-11
2019-02-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.350 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JOE KACZMAREK
Wspólnik
2002-01-11
2005-02-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.500 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
HELENA KRUTYSZ
Wspólnik
2002-01-11
2005-02-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.500 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2005-02-28
2006-08-16
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 188.700 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
39102165400000
DAMIAN GRZEGORZ KISIELEWICZ
Wspólnik
2016-04-15
2022-12-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH).
Wspólnik
2019-02-25
2019-06-03
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.350 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
39000228700000
Wspólnik
2022-12-29
2023-05-13
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.550,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
36139846000000
EDWARD TOMASZ KISIELEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
EDWARD TOMASZ KISIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2022-12-29
JANUSZ TADEUSZ HOSZOWSKI
WICEPREZES DS TECHNICZNYCH
2006-08-17
2018-10-11
DAMIAN GRZEGORZ KISIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2022-12-29
2023-05-13
2002-01-11
2004-10-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "METAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-11
2019-02-25
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE METAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-01-11
2002-12-10
STARY LUBIN, 16 C, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie