KRS 0000080094
REGON00086750300000
Nazwa"MLECZARNIA POZNAŃ" - SPÓŁDZIELNIA
Krótka nazwa"MLECZARNIA POZNAŃ" -
Data rejestracji 18 sty 2002 (23 lata temu) 18 sty 2002
Data usunięcia 22 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 28 CZERWCA 1956 R., 382, POZNAŃ, 61-440, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCHMARIAN KMIECIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
PRZEMYSŁAW JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
MAREK TYBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
TOMASZ BETHKE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
MICHAŁ POSPIESZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2004-10-22
LEON ŻEBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2004-10-22
GRZEGORZ GRYSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
TOMASZ KARPISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
MIROSŁAW GODEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2004-10-22
MARIAN GORAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2003-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ANDRZEJ SOBIŁO
PREZES ZARZĄDU
2002-01-18
2002-04-30
BOGDAN JÓZEF KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2003-08-22
FILOMENA ŁUCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-10-22
2002-01-18
2004-10-22
SPÓŁDZIELNIA
2002-01-18
2004-10-22
"MLECZARNIA POZNAŃ" - SPÓŁDZIELNIA
2002-01-18
2004-10-22
28 CZERWCA 1956 R., 382, POZNAŃ, 61-440, POZNAŃ, POLSKA
2002-01-18
2004-10-22
01 - DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELNIA: A) PODEJMUJE NIEZBĘDNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU HODOWLI I CHOWU BYDŁA, MLECZNEGO, ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI MLEKA I PODNOSZENIA JEGO JAKOŚCI, ORGANIZUJE DZIAŁALNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCĄ PRODUKCJĘ I GOSPODARKĘ MLECZNĄ, ZAPEWNIA SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ SKUPU I OBSŁUGI DOSTAWCÓW, WDRAŻA NOWOCZESNE METODY W DZIEDZINIE CHOWU BYDŁA, WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĄ ROLNĄ ORAZ ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI I SPOŁECZNYMI DZIAŁAJĄCYMI NA WSI
2002-01-18
2004-10-22
51 - B) ZAPEWNIA SKUP OD SWOICH CZŁONKÓW KAŻDEJ ILOŚCI MLEKA WYPRODUKOWANEGO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE ODPOWIADAJĄCEGO NORMOM JAKOŚCIOWYM GWARANTUJĄC ZAPŁATĘ WG. OBOWIĄZUJĄCYCH CEN ZE SUROWIEC O PARAMETRACH OKREŚLONYCH POLSKĄ NORMĄ. W MIARĘ POTRZEB HANDLOWYCH I MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH MOŻE ZAKUPIĆ SUROWIEC OD INNYCH PRODUCENTÓW MLEKA LUB PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA ZASADACH HANDLOWYCH
2002-01-18
2004-10-22
15 - C) WSPÓŁDZIAŁA I UDZIELA POMOCY W ORGANIZACJI GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJI I DOSTAWACH MLEKA
2002-01-18
2004-10-22
52 - D) UDZIELA POMOCY CZŁONKOM W ZAOPATRYWANIU SIĘ W BYDŁO HANDLOWE I UŻYTKOWE
2002-01-18
2004-10-22
01 - E) WSPÓŁDZIAŁA W ZWALCZANIU CHORÓB BYDŁA ORAZ UPOWSZECHNIA ZASADY HIGIENY I PROFILAKTYKI W CHOWIE BYDŁA
2002-01-18
2004-10-22
8532 - F) PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNĄ DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN W TYM DZIECI DO LAT 18, A TAKŻE W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIA KORZYSTANIE Z BAZY SOCJALNEJ, SPÓŁDZIELCZOŚCI MLECZARSKIEJ DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
2002-01-18
2004-10-22
8532 - G) UDZIELA POMOCY I ORAGNIZUJE POMOC CZŁONKOWSKĄ DLA CZŁONKÓW, KTÓRYCH DOTKNĘŁY KLĘSKI LOSOWE
2002-01-18
2004-10-22
01 - H) PODEJMUJE INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZBĘDNĄ DLA OSIĄGNIĘCIA SWYCH CELÓW I SPEŁNIENIA ZADAŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie