KRS 0000071558
NIP7870000039
REGON00105304000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 20 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. ROLNA, 4, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWIESŁAWA FIDOR
Likwidator
2017-10-03
2018-11-20
TADEUSZ STEFAN SŁOMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2015-10-12
ANDRZEJ GRAJZER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2002-08-27
KONRAD ROSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2002-08-27
ELŻBIETA FIKSA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2007-07-10
HENRYK HAZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2007-07-10
TERESA ŁUKASZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2015-10-12
KONRAD IGNACY ROSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-16
2012-08-17
GABRIELA ŚRODECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2018-11-20
RYSZARD KASZKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2005-08-16
BOGUMIŁA PIETRASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2015-10-12
ANDRZEJ GRAJZER
Pełnomocnik
2008-06-06
2014-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.
HALINA MARIA DYLAŃSKA
Pełnomocnik
2014-11-28
2018-11-20
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.
LESZEK KAZIMIERZ PIOTROWSKI
Pełnomocnik
2014-11-28
2015-10-12
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.
TADEUSZ STAEFAN SŁOMIŃSKI
Pełnomocnik
2015-10-12
2018-11-20
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
WŁADYSŁAWA MARIA ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2001-12-19
2004-12-21
HALINA MARIA DYLAŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-12-19
2014-11-28
BOGDAN JÓZEF KOMOROWSKI
PREZES
2004-12-21
2014-11-28
ANDRZEJ GRAJZER
PREZES
2014-11-28
2016-10-04
LESZEK KAZIMIERZ PIOTROWSKI
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2016-10-04
2017-10-03
2001-12-19
2017-10-03
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZAMOTUŁACH
2001-12-19
2007-11-19
RYNEK, 49, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
2007-11-19
2016-07-01
RATUSZOWA, 1, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
2016-07-01
2017-02-01
UL. ROLNA, 2, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie