KRS 0000079657
REGON01631172700000
NazwaFUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Krótka nazwaDZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Data usunięcia 08 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LUDNA, 4, WARSZAWA, 00-406, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
STANISŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2004-10-08
LUIZA ANNA SADKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-03
2004-02-12
ANNA GRAŻYNA POPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-12
2004-08-18
DANIELA IRMINA ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-12
2004-10-08
2002-01-15
2002-04-29
ANASTAZEGO KOWALCZYKA, 21A, WARSZAWA, 03-193, WARSZAWA, POLSKA
Po pierwsze rodzic, po drugie pracownik, po trzecie najlepszy.
474 725,00 zł
403 516,25 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie