KRS 0000044848
REGON01316717000000
Nazwa"WYDAWNICTWO EUREKA FUNDACJI DZIECIOM - ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICTWO EUREKA FUNDACJI DZIECIOM - ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 26 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOMIAŃSKA, 5, WARSZAWA, 01-685, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄSTANISŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2001-09-24
2001-12-06
96 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
MAGDALENA MARIA SADKOWSKA
Wspólnik
2001-12-06
2005-05-11
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 ZŁ.
JAKUB MICHAŁ SADKOWSKI
Wspólnik
2001-12-06
2005-05-11
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ.
Wspólnik
2001-12-06
2009-05-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01490279500000
STANISŁAW KOWALSKI INSTYTUT PIO - POLSKI INSTYTUT OPINIOTWÓRCZY
Wspólnik
2005-05-11
2006-05-18
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ.
015474841
STANISŁAW KOWALSKI
Likwidator
2006-11-23
2009-05-26
MIECZYSŁAW POTEMPA
Prokurent
2001-09-24
2005-08-29
PEŁNA
LIDIA SADKOWSKA
Prokurent
2001-09-24
2005-08-29
PEŁNA
MICHAŁ BOGUSZ SADKOWSKI
Prokurent
2005-08-29
2009-05-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STANISŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2006-11-23
2001-09-24
2002-05-20
"WYDAWNICTWA FUNDACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-20
2006-11-23
"WYDAWNICTWO EUREKA FUNDACJI DZIECIOM - ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie