KRS 0000078638
NIP6971857798
REGON41037401600000
Nazwa"GANOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"GANOR" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 30 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPROWICZA, 7, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4014000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAN GANO
Wspólnik
2002-01-17
2018-04-30
1.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 714.000 ZŁ. 6.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300 ZŁ. NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ELŻBIETĄ GANO.
ELŻBIETA GANO
Wspólnik
2002-01-17
2018-04-30
6.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300.000,- NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM GANO
ELŻBIETA MARIA GANO
Prokurent
2004-06-01
2006-08-04
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ JAN KWIATKOWSKI
Prokurent
2009-11-19
2018-04-30
SAMODZIELNA
KRZYSZTOF ROZENBERG
NADZORCA SĄDOWY
2006-08-04
2008-09-08
EWA TROJANOWSKA
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2011-09-30
2018-04-30
JANUSZ GRZECHNIK
Kurator
2011-09-27
2018-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN GANO
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2018-04-30
KRZYSZTOF GANO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2003-06-04
2002-01-17
2011-09-30
"GANOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie