KRS 0000077684
NIP9271667525
REGON41144450000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KEKBEL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KEKBEL-MAX"
Data rejestracji 02 sty 2002 (23 lata temu) 02 sty 2002
Data usunięcia 18 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 123 C, BELĘCIN, 64-231, BELĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1260000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MACIEJ.NOWOTNIK@KEKBELMAX.PL
Dane podatkowe
NIP 9271667525
data rejestracji 23 sie 2005
status Czynny
10102041440000620200773432
PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA
23102041440000680200493544
PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA
45102041440000690200580399
PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA
72102041440000610200085217
PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA
97102041440000610200580340
PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK
Beneficjent
MACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF KĘDZIORA
Beneficjent
ROBERT RYMUZA
Beneficjent
BARTOSZ KĘDZIORA
Beneficjent
KRZYSZTOF KĘDZIORA
Wspólnik
2002-01-02
2016-03-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.000,00 ZŁ
MACIEJ NOWOTNIK
Wspólnik
2002-01-02
2016-03-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 315.000,00 ZŁ
KASEM BAHLOUL
Wspólnik
2009-06-09
2013-08-08
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 617.400,00 ZŁ
ROBERT RYMUZA
Wspólnik
2014-01-03
2016-03-31
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 630.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-03-31
2016-05-18
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.256.850,00 ZŁ
36275018900000
MACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK
Beneficjent
WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF KĘDZIORA
Beneficjent
WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ROBERT RYMUZA
Beneficjent
WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
BARTOSZ KĘDZIORA
Beneficjent
WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KĘDZIORA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-02
2016-05-18
MACIEJ NOWOTNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-02
2016-05-18
KASEM BAHLOUL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-25
2013-08-08
ROBERT RYMUZA
WICEPREZES
2014-01-03
2016-03-31
ROBERT RYMUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-31
2016-05-18
2002-01-02
2002-01-09
123 C, BOLĘCIN, 64-231, BOLĘCIN, POLSKA
2002-01-09
2002-03-14
123 C, BELĘCIN, 66-231, BELĘCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie