KRS 0000075111
NIP8522347043
REGON81241200400000
NazwaFDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFDF
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 26 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 33, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 211500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #0501A RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #0501B RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH #0501C POŁOWY POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW #0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #0502B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMITOMASZ ROBERT NIEDOPYTAŁA
Wspólnik
2001-12-19
2002-06-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MACIEJ GALLOS
Wspólnik
2002-06-25
2005-02-09
423 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.500,00
AGNIESZKA JOANNA GALLOS
Wspólnik
2005-02-09
2005-06-06
423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 211.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF RYSZARD MARTYNOWICZ
Wspólnik
2001-12-19
2002-06-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JACEK WOJCIECH ADAMSKI
Wspólnik
2005-06-06
2007-08-31
423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW LESZEK CHILIMOŃCZYK
Wspólnik
2007-08-31
2020-02-26
423 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211500,00 (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MACIEJ GALLOS
Prokurent
2002-09-16
2005-02-09
PROKURA JEDNOOSOBOWA
MACIEJ GALLOS
Likwidator
2005-03-18
2005-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
TOMASZ ROBERT NIEDOPYTAŁA
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-12-19
2002-06-25
KRZYSZTOF RYSZARD MARTYNOWICZ
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-12-19
2002-06-25
ARTUR WYSOCZAŃSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-09-16
2005-02-09
MACIEJ GALLOS
DYREKTOR SPÓŁKI
2005-02-09
2005-03-18
MACIEJ GALLOS
DYREKTOR SPÓŁKI
2005-06-03
2005-06-06
JACEK WOJCIECH ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-06
2007-08-31
ZBIGNIEW LESZEK CHILIMOŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2013-10-10
MACIEJ GALLOS
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-06-25
2002-09-16
2001-12-19
2005-03-18
"FDF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-18
2005-06-03
"FDF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
2001-12-19
2002-06-25
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X, 15, SZCZECIN, 70-441, SZCZECIN, POLSKA
2002-06-25
2005-06-06
MADALIŃSKIEGO, 8, SZCZECIN, 70-101, SZCZECIN, POLSKA
2005-06-06
2007-08-31
WITKIEWICZA, 49, SZCZECIN, 71-124, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie