KRS 0000035142
NIP8512751647
REGON81239535200000
Nazwa"QATRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQATRO
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 07 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEDNOŚCI NARODOWEJ, 22, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 112500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512751647
data rejestracji 01 sty 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGABRIELA DAGMARA NIZIŃSKA
Wspólnik
2005-04-14
2019-02-07
NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ: 225 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR JERZY KICIŃSKI
Wspólnik
2001-08-21
2003-03-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
ARTUR BENIAMIN BURDZIEJ
Wspólnik
2001-08-21
2003-03-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
MACIEJ GALLOS
Wspólnik
2001-08-21
2003-03-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
MACIEJ WOJCIECH DULSKI
Wspólnik
2001-08-21
2003-03-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZBIGNIEW NIZIŃSKI
Wspólnik
2002-02-07
2005-04-14
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁ (STO DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KACPER MAKSYMILIAN NIZIŃSKI
Wspólnik
2005-04-14
2019-02-07
NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ: 225 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
OLIWIA WIKTORIA NIZIŃSKA
Wspólnik
2005-04-14
2019-02-07
NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ: 225 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW GRZEGORZ NIZIŃSKI
Prokurent
2007-09-18
2019-02-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM, ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI CZTEROKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KAPITAŁ ZAKŁADOWY
SŁAWOMIR JERZY KICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2002-02-07
ARTUR BENIAMIN BURDZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2005-04-14
MACIEJ WOJCIECH DULSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2005-06-09
RAFAŁ MARCIN SMOLUCH
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2006-05-19
DAMIAN MIROSŁAW STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-19
2007-09-18
KRZYSZTOF ŁUKASZ NIZIŃSKI
PREZES
2007-09-18
2017-01-16
2001-08-21
2002-02-07
SZCZEPOWA, 10, SZCZECIN, 71-750, SZCZECIN, POLSKA
2002-02-07
2007-09-18
CELNA, 1, SZCZECIN, 70-644, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie