KRS 0000074835
NIP9230025215
REGON97001747500000
Nazwa"MARVIN" CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MARVIN" CO LTD
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 04 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLSZTYŃSKA, 56, SIEDLEC, 64-212, SIEDLEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWAJERZY MARIAN MARKIEWICZ
Likwidator
2011-09-30
2013-01-04
EWA DANIELA MARKIEWICZ
Likwidator
2011-09-30
2013-01-04
JERZY MARIAN MARKIEWICZ
Wspólnik
2002-01-07
2013-01-04
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.200,00,- ZŁ
LESZEK MICHAŁ MARKIEWICZ
Wspólnik
2002-01-07
2011-04-13
12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.800,00 ZŁ
GRZ INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-01-07
2013-01-04
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00,- ZŁ
EWA DANIELA MARKIEWICZ
Wspólnik
2011-04-13
2013-01-04
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.800,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
EWA DANIELA MARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-13
2011-09-30
JERZY MARIAN MARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2011-09-30
LESZEK MICHAŁ MARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2011-04-13
2002-01-07
2011-09-30
"MARVIN" CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie