KRS 0000074369
NIP7540338278
REGON00041790600000
NazwaWOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARSKO-SPECJALISTYCZNA "ZDROWIE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOJEWÓDZKA PRACY LEKARSKO-SPECJALISTYCZNA "ZDROWIE"
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OZIMSKA, 4, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMIDANUTA SŁOMNICKA
Likwidator
2011-11-08
2021-04-30
JANINA WOŁOSZYN
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2021-04-30
AGATA ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2021-04-30
WILHELMINA DOSZCZĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2021-04-30
JOANNA SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2021-04-30
MIROSŁAW PRZEDMOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2021-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU; 2. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W UST.1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBA UPOWAŻNIONA DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZA SWÓJ PODPIS.
DANUTA SŁOMNICKA
PREZES
2001-12-18
2011-11-08
2001-12-18
2011-11-08
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARSKO-SPECJALISTYCZNA "ZDROWIE"
2001-12-18
2003-08-13
KOŚCIUSZKI, 27, OPOLE, 45-063, OPOLE, POLSKA
Km 1091/15
2022-09-17
2023-06-29
34662.62 PLN
I Nc 2982/13
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Marii Bujak - komornik Marcin Nowicki Kancelaria Komornicza nr I w Opolu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie