KRS 0000071935
NIP6680000283
REGON00140887800000
Nazwa"TELPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"TELPER" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 02 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KALISKA, 61, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 962777,04 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SA W ŁODZI
Wspólnik
2001-12-14
2009-10-02
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 488168,64 ZŁ
001393705
HENNE COUNTRY MODE GMBH
Wspólnik
2001-12-14
2009-10-02
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 474608,40 ZŁ
TADEUSZ WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2009-10-02
THOMAS HENNE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2009-10-02
SYLWIA WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2009-10-02
BEATA BANASZEWSKA
Powiernik
2006-09-22
2009-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
JÓZEF KUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2005-05-25
DOROTA MICHALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2005-05-25
DOROTA MICHALSKA
PREZES
2005-05-25
2009-10-02
2005-05-25
2009-06-08
"TELPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2005-05-25
"TELIMENA - BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie