KRS 0000054307
NIP7260000242
REGON00427109000000
Nazwa"PERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LKIWIDACJI
Krótka nazwa"PERPOL" W LKIWIDACJI
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 22 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MATEJKI, 9, ŁÓDŹ, 91-402, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 888626,70 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRUGER-DIRNDL GMBH
Wspólnik
2008-02-27
2013-05-22
872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 887.608,80PLN
"HENNE COUNTRY MODE" GMBH & CO. KG
Wspólnik
2001-10-17
2008-02-27
872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 887.608,80 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA STANISŁAWSKA
Prokurent
2005-02-11
2007-07-12
SAMOISTNA
IRENA CICHOCKA
Prokurent
2001-10-17
2009-11-16
SAMOISTNA
MARIA BEDNARCZYK
Prokurent
2009-11-16
2012-07-10
SAMOISTNA
ANDRZEJ ANTONI KALETA
Likwidator
2012-07-10
2013-05-22
THOMAS HENNE
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2013-05-22
FRITZ HENNE
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2005-04-18
URSZULA KRYSTYNA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2005-02-11
GABRIELA AGNIESZKA GROCHULSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-11
2013-05-22
CZESŁAW JERZY GROCHULSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-18
2013-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU-SAMODZIELNIE -PROKURENT-SAMODZIELNIE
CZESŁAW JERZY GROCHULSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-10-17
2005-04-18
URSZULA KRYSTYNA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-18
2008-02-27
ANDRZEJ ANTONI KALETA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2012-07-10
2001-10-17
2012-07-10
"PERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-17
2007-07-12
REWOLUCJI 1905 R, 68/70, ŁÓDŹ, 90-222, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie