KRS 0000071774
NIP6922185175
REGON39070462900000
NazwaISE INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISE INDUSTRIES POLAND
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 25 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLONIALNA, 13A, CHOCIANÓW, 59-140, CHOCIANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJAUTOMOTIVE GROUP ISE INDUSTRIES HAINICHEN GMBH
Wspólnik
2001-12-14
2008-09-17
411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 205.500,ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
AUTOMOTIVE GROUP ISE INDUSTRIES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT HAINICHEN MBH
Wspólnik
2001-12-14
2011-10-25
41.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.550.000,ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SZYMON JAN WIŚNIEWSKI
Prokurent
2003-06-24
2005-07-07
PROKURA ŁĄCZNA
SVEN SPIES
Prokurent
2005-06-28
2008-10-09
ODDZIELNA
LUCJAN JÓZEF GAWROŃSKI
Prokurent
2008-10-09
2008-11-05
PROKURA ODDZIELNA
KURT TITTMANN
Prokurent
2001-12-14
2004-01-06
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ BUDNY
Prokurent
2003-06-24
2004-06-23
PROKURA ŁĄCZNA
HEINZ REINHARD DIETZE
Prokurent
2001-12-14
2004-01-06
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK GRZEGORZ KRZESIEK
Prokurent
2003-06-24
2005-09-29
PROKURA ŁĄCZNA
HORST JÜRGEN HOLLMANN
Likwidator
2008-11-05
2011-10-25
GERD ROSENDAHL
Likwidator
2008-11-05
2009-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PETER KURT REIF
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2002-04-15
RADOSŁAW ARTUR PLUCIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-12-14
2002-04-15
RADOSŁAW ARTUR PLUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-06-24
HORST JURGEN HOLLMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2008-11-05
GERHARD REUBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2006-11-14
FERDINAND JECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2008-10-09
PETER OTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2008-10-09
GERD ROSENDAHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2008-11-05
2001-12-14
2008-11-05
ISE INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie