KRS 0000070999
REGON00033401400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 22 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC CZARNIECKIEGO, 1, TYKOCIN, 16-080, TYKOCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Likwidator
2002-09-02
2003-10-15
011088472
JAN KRZYSZTOF RYMASZEWSKI
Likwidator
2006-05-30
2007-01-22
LUCYNA MOCARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2006-05-31
FRANCISZEK NIECIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2007-01-22
IRENEUSZ BOGUSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2002-09-02
HENRYK KURZAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2007-01-22
JÓZEF ZDZISŁAW ŁUNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2002-09-02
FRANCISZEK SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2007-01-22
JERZY AUGUSTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2007-01-22
PIOTR KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2006-05-31
BOGUSŁAWA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2002-09-02
ANTONI WARDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2007-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
WITOLD STANISŁAW OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2002-09-02
WITOLD STANISŁAW OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2006-05-30
2001-12-18
2002-09-02
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TYKOCINIE
2002-09-02
2003-10-15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TYKOCINIE W LIKWIDACJI
2001-12-18
2003-10-15
BERNARDYŃSKA, 10, TYKOCIN, 16-080, TYKOCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie