KRS 0000070991
NIP9462334869
REGON43231935900000
NazwaSALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSALBUD
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 17 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INŻYNIERSKA, 2 A, LUBLIN, 20-484, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNADOROTA JOANNA WÓJCIK
Wspólnik
2002-01-08
2017-02-17
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁ.
ANDRZEJ CEZARIUSZ WÓJCIK
Wspólnik
2002-01-08
2017-02-17
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ.
MAREK WÓJCIK
Wspólnik
2002-01-08
2017-02-17
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁ.
MAREK WÓJCIK
Likwidator
2016-06-29
2017-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2016-06-29
ANDRZEJ CEZARIUSZ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2016-06-29
2002-01-08
2016-06-29
SALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie