KRS 0000070731
NIP9531042160
REGON09129838800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AKNAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AKNAR"
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KWIATOWA, 4, BYDGOSZCZ, 85-047, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9531042160
data rejestracji 21 mar 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMITOMASZ FRANZ
Beneficjent
JANUSZ BEDNAREK
reprezentant
LUDWIK ZDZISŁAW WŁODARCZYK
Wspólnik
2012-05-29
2022-08-23
200 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 10000,00 ZŁ
JERZY JÓZEF RADCZUK
Wspólnik
2001-12-11
2006-03-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
JERZY PIOTR WOŹNIAK
Wspólnik
2004-06-07
2010-08-20
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ
MARIA JOLANTA GOŁĘBIEWSKA
Wspólnik
2004-06-07
2022-08-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
JANUSZ WŁODZIMIERZ BEDNAREK
Wspólnik
2006-03-16
2022-08-23
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁ
MARIA EWA WOŹNIAK
Wspólnik
2010-08-20
2012-05-29
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 ZŁ
EUGENIUSZ TEOFIL SIMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-07
2018-10-26
JOLANTA ALINA BARTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-26
2022-08-23
LUDWIK WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2017-07-07
HENRYKA ALEKSANDRA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2005-06-24
GRZEGORZ JERZY WYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2011-08-22
MARIA JOLANTA GOŁĘBIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2003-10-13
ROMAN JAN JACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2022-08-23
MARIA JOLANTA GOŁĘBIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2022-08-23
TOMASZ FRANZ
Powiernik
2019-01-11
2022-08-23
TOMASZ FRANZ
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
JERZY JÓZEF RADCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2005-03-31
EUGENIUSZ TEOFIL SIMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-31
2008-11-27
JANUSZ WŁODZIMIERZ BEDNAREK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-27
2022-08-23
2001-12-11
2019-01-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AKNAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2016-12-28
NOWA, 9, BYDGOSZCZ, 85-119, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie