KRS 0000058270
NIP5540234891
REGON00800463500000
Nazwa"ITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"ITO" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 31 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 35 A, BYDGOSZCZ, 85-310, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ITO@ITO.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAWIESŁAW ARDANOWSKI
Wspólnik
2001-10-30
2019-01-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
MARIAN BERNARD BURZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-30
2019-01-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
ANDRZEJ ARDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2013-03-15
MARCIN PIOTR BURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2013-03-15
BOGDAN MROZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2013-03-15
TOMASZ FRANZ
Powiernik
2016-01-11
2019-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
WIESŁAW ARDANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2008-11-26
WIESŁAW ARDANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-26
2019-01-31
MARIAN BERNARD BURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2008-11-26
ANDRZEJ ARDANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-03-29
2019-01-31
MARCIN PIOTR BURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-03-29
2019-01-31
2001-10-30
2016-01-11
"ITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-30
2003-05-09
FORDOŃSKA, 30, BYDGOSZCZ, 85-085, BYDGOSZCZ, POLSKA
2003-05-09
2008-02-29
DĄBROWA, 21, BYDGOSZCZ, 85-147, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-02-29
2008-11-26
ŻWIRKI I WIGURY, 35A, BYDGOSZCZ, 85-310, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie