KRS 0000067481
NIP6750004436
REGON00044794200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "MECHANIKÓW" W KRAKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "MECHANIKÓW" W KRAKOWIE
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 09 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DZIAŁKOWA, 17, KRAKÓW, 30-854, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHSTANISŁAW WIERZBIĘTA
Likwidator
2018-01-11
2018-11-09
ANDRZEJ FRANCISZEK CZOPIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2012-10-05
JAN PIOTR DWORZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2012-10-05
ZBIGNIEW ANDRZEJ KONSOR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2018-11-09
ALEKSANDER DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2008-08-13
JERZY ANIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2012-10-05
TADEUSZ WALASZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-05
2018-11-09
ANTONI RYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-13
2018-11-09
ZDZISŁAW ROGULSKI
Pełnomocnik
2008-08-13
2018-11-09
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SP-NI RZEMIEŚLNICZEJ "MECHANIKÓW" Z WSZYSTKIMI ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORGANAMI SAMORZĄDU TERYT. URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI I BANKAMI, PRZEDS.PAŃSTW.GOSP.OSOBAMI FIZ. I PRAWNYMI ORAZ URZĘD.SKARBOWYMI I SĄDAMI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
BOGDAN JULIUSZ PATENA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2012-10-05
TADEUSZ WALASZEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-30
2012-10-05
TOMASZ ANDRZEJ ALF
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-10-05
2014-05-06
TOMASZ ANDRZEJ ALF
PREZES ZARZĄDU
2014-05-06
2018-01-11
ANTONI RYNIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2012-10-05
2014-05-06
JAKUB SZCZYGIEŁ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-05-06
2018-01-11
2001-11-30
2018-01-11
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MECHANIKÓW
2001-11-30
2014-07-18
ŁAGIEWNICKA, 48 D, KRAKÓW, 30-417, KRAKÓW, POLSKA
2014-07-18
2014-08-28
BISKUPIŃSKA, 22, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie