KRS 0000067231
REGON93071471600000
NazwaREMEHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREMEHA POLSKA
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 29 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAWORZYŃSKA, 295, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOBRUGMAN RADIATORENFABRIEK B.V.
Wspólnik
2001-11-29
2002-10-16
296 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.256.000 (TRZY MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BRUGMAN INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2002-10-16
2006-09-29
59 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 649.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
ANDRZEJ ANTONI MAŁECKI
Likwidator
2005-12-28
2006-09-29
ANDRZEJ MAŁECKI
Prokurent
2005-08-01
2005-12-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCYH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SADZIELNIE.
PETER BERNARDUS SCHABOS
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2002-12-10
PETER BERNARDUS SCHABOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2005-05-31
MARIUSZ JANUSZ JAKLEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2002-12-10
MARIUSZ JANUSZ JAKLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2005-07-25
JAN EMMANUEL NUYTS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2005-12-28
2001-11-29
2002-11-13
BRUGMAN INDUSTRIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-13
2005-12-28
REMEHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-29
2002-11-13
MIŃSKA, 54-56, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
2002-11-13
2004-06-04
KRAKOWSKA, 141-155, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA
2004-06-04
2005-09-14
NA GROBLI, 20-24, WROCŁAW, 50-421, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie