KRS 0000066858
NIP2220733639
REGON27766376300000
Nazwa"STALZŁOM-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"STALZŁOM-3" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 01 mar 2013 01 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DZIEŃDZIELA, 40, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄRAJMUND ROMAN MULLER
Prokurent
2005-12-19
2013-03-01
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ZAJĄC
Prokurent
2007-10-05
2013-03-01
SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ WALASZEK
Prokurent
2007-10-05
2013-03-01
SAMOISTNA
MARZENA KATARZYNA DROBIEC
Prokurent
2001-11-29
2005-12-19
PROKURA SAMOISTNA
JAN CZYSZCZOŃ
Powiernik
2010-10-05
2013-03-01
MARZENA KATARZYNA DROBIEC
Wspólnik
2001-11-29
2005-12-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00PLN
RAJMUND ROMAN MULLER
Wspólnik
2001-11-29
2013-03-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1)ZARZĄD JEDNOOSOBOWY-JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI 2)PROKURENT-PROKURENT SAMOISTNY
RAJMUND ROMAN MULLER
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2005-12-19
MAREK BOGDAN CIUPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2007-10-05
RAJMUND MULLER
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2007-10-05
2013-03-01
2001-11-29
2010-10-05
"STALZŁOM-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-29
2005-12-19
WIELKA SKOTNICA, 45, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie