KRS 0000066064
NIP6310100897
REGON00806242000000
Nazwa"FACTOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFACTOR
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 15 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GÓRNYCH WAŁÓW, 46, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2812100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji28121
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #1591 PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJACEK ANDRZEJ BRYJA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2013-07-15
KATARZYNA DOROTA NABRDALIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2013-07-15
STANISŁAW PALONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2013-07-15
MAREK LUCJAN RÓŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2013-07-15
JÓZEF ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2013-07-15
MIŁOSZ WOLAŃSKI
Powiernik
2003-08-21
2013-06-04
JAN ADAM KIJOWSKI
Prokurent
2001-11-27
2006-08-03
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z V-CE PREZESÓW.
JERZY LUDWIK KURATOW
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2013-07-15
TATIANA KURATOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2013-07-15
JANUSZ JAN NABRDALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2013-07-15
2001-11-27
2013-07-15
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-27
2013-07-15
"FACTOR" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-27
2013-07-15
GÓRNYCH WAŁÓW, 46, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2001-11-27
2013-07-15
5134A - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA W ZAKRESIE OBROTU WYROBAMI SPIRYTUSOWYMI
2001-11-27
2013-07-15
5139 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA WE WSZYSTKICH FORMACH PRZEZ PRAWO DOZWOLONYCH, W TYM RÓWNIEŻ HANDEL ZAGRANICZNY ORAZ POŚREDNICTWO HANDLOWE W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I ROLNO-SPOŻYWCZYCH, SUROWCÓW I MATERIAŁÓW, LICENCJI, KNOW-HOW, PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH ITP.
2001-11-27
2013-07-15
15 - PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE
2001-11-27
2013-07-15
16 - PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH
2001-11-27
2013-07-15
1591 - PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE NAPOI ALKOHOLOWYCH
2001-11-27
2013-07-15
74 - ŚWIADCZENIE USŁUG HANDLOWYCH, MARKETINGOWYCH, REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH
2001-11-27
2013-07-15
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POLIGRAFICZNA
2001-11-27
2013-07-15
55 - ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH
2001-11-27
2013-07-15
6330 - ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
2001-11-27
2013-07-15
8042 - USŁUGI BIUROWE W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ, ORGANIZACJI I PROWADZENIA SZKOLEŃ, KURSÓW, SEMINARIÓW I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie