KRS 0000065776
REGON00112208200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 13 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BONIEWO, 87-851, BONIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKELŻBIETA MARIA SZPETKOWSKA
Likwidator
2002-02-20
2003-01-13
JADWIGA BERKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
KAZIMIERZ BERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
BOGUMIŁA DOLATOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
JÓZEF KORALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
EWA TORZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
CZESŁAW WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
WACŁAW ŻELAZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
LECH SUTY
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
STANISŁAW JAN ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ELŻBIETA MARIA SZPETKOWSKA
PREZES
2001-11-28
2002-02-20
ANNA PATER
WICEPREZES
2001-11-28
2002-02-20
BOLESŁAW BIERNACKI
WICEPREZES D/S OBROTU ROLNEGO
2001-11-28
2002-02-20
2001-11-28
2002-02-20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W BONIEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie