KRS 0000024755
NIP8880021291
REGON00049552700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W LUBRAŃCU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W LUBRAŃCU
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OGRODOWA, 7, LUBRANIEC, 87-890, LUBRANIEC, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 8880021291
data rejestracji 18 mar 1994
status Czynny
49161000060000313120000005
SGB-BA Centrala
ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBARBARA MARTA KOŁODZIEJSKA
Pełnomocnik
2008-10-16
2009-06-22
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 27/2006 ZARZĄDU BS Z DNIA 27.09.2006 R.
ELŻBIETA AGNIESZKA PAŁGAN
Pełnomocnik
2008-10-16
2016-01-12
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY NR 27/2006 ZARZĄDU BS Z DNIA 27.09.2006 R. WRAZ ZE ZMIANĄ ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DOKONANĄ UCHWAŁĄ NR 26/2011 ZARZĄDU BS Z DNIA 23.08.2011 R.
JADWIGA BAZELA
Pełnomocnik
2008-10-16
2020-11-20
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 94/2018 Z DNIA 15.10.2018 R.
ALINA BARBARA PIETRZAK
Pełnomocnik
2008-10-16
2017-11-16
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 66/2016 Z DNIA 05.08.2016 ROKU.
BARBARA WŁODARCZYK
Pełnomocnik
2008-10-16
2016-08-31
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 11 DO UCHWAŁY NR 27/2006 ZARZĄDU BS Z DNIA 27.09.2006 R. WRAZ ZE ZMIANĄ ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DOKONANĄ UCHWAŁĄ NR 26/2011 ZARZĄDU BS Z DNIA 23.08.2011 R.
ELŻBIETA MARIA PŁOSZAJ
Pełnomocnik
2008-10-16
2019-06-26
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 7/2007 ZARZĄDU BS Z DNIA 22.03.2007 R. WRAZ ZE ZMIANĄ ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DOKONANĄ UCHWAŁĄ NR 26/2011 ZARZĄDU BS Z DNIA 23.08.2011 R.
KRYSTYNA LUCYNA BERKOWSKA
Pełnomocnik
2008-10-16
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO UCHWAŁY NR 27/2006 ZARZĄDU BS Z DNIA 27.09.2006 R.
ANETA KAMILA CIESIELSKA
Pełnomocnik
2008-10-16
2022-12-02
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY NR 12/2008 ZARZĄDU BS Z DNIA 18.04.2008 R.
BARBARA SŁAWIŃSKA
Pełnomocnik
2008-10-16
2018-11-07
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 12 DO UCHWAŁY NR 27/2006 ZARZĄDU BS Z DNIA 27.09.2006 R. WRAZ ZE ZMIANĄ ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DOKONANĄ UCHWAŁĄ NR 26/2011 ZARZĄDU BS Z DNIA 23.08.2011 R.
GRAŻYNA BARBARA BRZEZIŃSKA
Pełnomocnik
2008-10-16
2020-11-20
W/G ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 12/2008 ZARZĄDU BS Z DNIA 18.04.2008 R. WRAZ ZE ZMIANĄ ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA DOKONANĄ UCHWAŁĄ NR 26/2011 ZARZĄDU BS Z DNIA 23.08.2011 R.
JUSTYNA AUGUSTYNIAK
Beneficjent
JOLANTA NOWAKOWSKA
Beneficjent
AGATA MARIA BETLIŃSKA
Beneficjent
JUSTYNA AUGUSTYNIAK
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
ELŻBIETA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
HENRYK NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2009-06-22
WŁODZIMIERZ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2004-08-27
LECH SUTY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2013-05-10
WŁODZIMIERZ SOŁTYSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
KAZIMIERZ SAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2004-08-27
KAZIMIERZ ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2009-06-22
MARIAN WAWRZONKOSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2017-05-15
ZBIGNIEW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-27
2009-06-22
JUSTYNA AUGUSTYNIAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
JOLANTA NOWAKOWSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
AGATA MARIA BETLIŃSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
STEFAN WOJTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-02
2003-03-11
STEFAN WOJTCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-03-11
2009-01-14
ANNA KONOPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2009-01-14
MARIOLA WIESŁAWA WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2010-01-20
BARBARA MARTA KOŁODZIEJSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-14
2009-07-28
BARBARA MARTA KOŁODZIEJSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2021-12-15
JOLANTA NOWAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-20
2012-12-10
JOLANTA NOWAKOWSKA
WICEPREZES PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2012-12-10
2013-04-18
JOLANTA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
MIROSŁAWA LEONARDA ZIELIŃSKA
WICEPREZES
2012-12-10
2013-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie