KRS 0000065715
NIP6782771682
REGON35715140300000
NazwaSAMBUD-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAMBUD-2
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 15 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOWIŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4038000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6782771682
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHMAREK JÓZEF ZIEMIANIN
Beneficjent
KRZYSZTOF MIROSŁAW STĘPAK
Beneficjent
MAREK JÓZEF ZIEMIANIN
reprezentant
KRZYSZTOF MIROSŁAW STĘPAK
reprezentant
LESZEK MARIAN TOMCZUK
reprezentant
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
reprezentant
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
reprezentant
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
Beneficjent
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
Beneficjent
LESZEK MARIAN TOMCZUK
Beneficjent
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
Wspólnik
2001-11-28
2002-06-28
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 20.000 ZŁOTYCH I 3.465 UDZIAŁÓW ŁACZNIE 3.465.000 ZŁOTYCH STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNĄ WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ SAMBUD-2 SPÓŁKA CYWILNA
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
Wspólnik
2001-11-28
2002-06-28
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 20.000 ZŁOTYCH I 3.465 UDZIAŁÓW ŁACZNIE 3.465.000 ZŁOTYCH STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNĄ WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ SAMBUD-2 SPÓŁKA CYWILNA
LESZEK MARIAN TOMCZUK
Wspólnik
2001-11-28
2002-06-28
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 20.000 ZŁOTYCH I 3.465 UDZIAŁÓW ŁACZNIE 3.465.000 ZŁOTYCH STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNĄ WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ SAMBUD-2 SPÓŁKA CYWILNA
MAREK ZIEMIANIN
Wspólnik
2001-11-28
2002-06-28
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 20.000 ZŁOTYCH I 3.465 UDZIAŁÓW ŁACZNIE 3.465.000 ZŁOTYCH STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNĄ WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ SAMBUD-2 SPÓŁKA CYWILNA
KRZYSZTOF STĘPAK
Wspólnik
2001-11-28
2002-06-28
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 20.000 ZŁOTYCH I 3.465 UDZIAŁÓW ŁACZNIE 3.465.000 ZŁOTYCH STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNĄ WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWEJ SAMBUD-2 SPÓŁKA CYWILNA
Wspólnik
2002-06-28
2022-11-15
3938 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.938.000,00 ZŁ
35057014300000
LESZEK MARIAN TOMCZUK
Prokurent
2001-11-28
2007-03-23
SAMOISTNA
MAREK ZIEMIANIN
Prokurent
2001-11-28
2007-03-23
SAMOISTNA
KRZYSZTOF STĘPAK
Prokurent
2001-11-28
2007-03-23
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
Prokurent
2001-11-28
2007-03-23
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2008-09-29
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2008-09-29
LESZEK MARIAN TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2008-09-29
MAREK JÓZEF ZIEMIANIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
KRZYSZTOF MIROSŁAW STĘPAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
LESZEK MARIAN TOMCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ TAKŻE PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI
PREZES
2001-11-28
2007-03-23
KRZYSZTOF STĘPAK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-23
2022-11-15
MAREK ZIEMIANIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-23
2022-11-15
ZBIGNIEW KLEMENTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2022-11-15
WŁODZIMIERZ BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2022-11-15
LESZEK TOMCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2022-11-15
2001-11-28
2022-11-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-28
2022-11-15
SAMBUD-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-28
2022-11-15
ŁOWIŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA
2022-07-20
2022-11-15
2420Z - PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI
2008-09-29
2022-11-15
243 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE
2008-09-29
2022-11-15
251 - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
2008-09-29
2022-11-15
255 - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2008-09-29
2022-11-15
256 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2008-09-29
2022-11-15
259 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
2008-09-29
2022-11-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2008-09-29
2022-11-15
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2008-09-29
2022-11-15
421 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
2008-09-29
2022-11-15
422 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie