KRS 0000065600
NIP6270013352
REGON27066895800000
NazwaMTF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMTF POLSKA
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 10 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARKOWA, 5, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50560,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCIWspólnik
2001-11-30
2011-10-10
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.560,00 PLN
25042240500000
MACIEJ HAMERLIŃSKI
Prokurent
2001-11-30
2006-11-16
SAMOISTNA
KRYSTYNA URBANOWICZ
Prokurent
2001-11-30
2006-11-16
SAMOISTNA
KRYSTYNA URBANOWICZ
Likwidator
2003-12-09
2011-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GEORG LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2002-06-20
ALBERT FERSTL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2003-12-09
1964-12-28
2001-11-30
2002-07-26
MULTEAFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HERBAT
2002-07-26
2003-12-09
MTF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie