KRS 0000065359
REGON01221487800000
Nazwa"BERYLION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBERYLION
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 22 mar 2021 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŻAROWA, 10, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHTOMASZ JERZY LEBIDA
Wspólnik
2001-11-26
2021-03-22
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 PLN
MARIAN ŁUKASIK
Wspólnik
2001-11-26
2021-03-22
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 PLN
ROBERTO POLI
Wspólnik
2001-11-26
2021-03-22
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 PLN
JACEK TADEUSZ TURCZAK
Likwidator
2007-08-24
2021-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERTO POLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2007-08-24
TOMASZ JERZY LEBIDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2007-08-24
MARIAN ŁUKASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2007-08-24
2001-11-26
2007-08-24
"BERYLION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie