KRS 0000063985
NIP9661537196
REGON05197543700000
NazwaTOWAG ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWAG ŁAPY
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 17 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PPŁK. NILSKIEGO-ŁAPIŃSKIEGO, 29, ŁAPY, 18-100, ŁAPY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2070000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARYSZARD EKIERT
Wspólnik
2001-11-28
2010-06-17
185 (STO OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ MIERZEJEWSKI
Likwidator
2009-09-08
2010-03-18
ARTUR JABŁOŃSKI
Likwidator
2009-09-08
2010-06-17
EWA ELŻBIETA ŻUR
Likwidator
2010-03-18
2010-06-17
JAN JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2010-06-17
MAREK SOBOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2010-06-17
MAGDA EKIERT MALESZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2010-06-17
RYSZARD EKIERT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-07-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW KAZIMIERZ ŁAPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2009-05-19
ALICJA KRUSZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2009-07-16
DARIUSZ MIERZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-16
2009-09-08
ARTUR JABŁOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-16
2009-09-08
2001-11-28
2009-09-08
TOWAG ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie