KRS 0000063632
NIP8961162009
REGON93194431200000
Nazwa"HO TAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHO TAY
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 13 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 27, WROCŁAW, 51-142, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAHONG LE QUANG
Wspólnik
2001-11-21
2003-10-29
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HONG ANH LE THI
Wspólnik
2001-11-21
2003-10-29
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
THINH TRAN DUC
Wspólnik
2003-10-29
2022-05-13
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
TRUNG LE QUANG
Wspólnik
2004-04-26
2022-05-13
20 (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625,00ZŁ (SŁOWNIE:SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00ZŁ (SŁOWNIE:DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DUNG TRAN HUU
Wspólnik
2003-10-29
2004-04-26
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HONG LE QUANG
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2003-10-29
HONG ANH LE THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2003-10-29
DUNG TRAN HUU
PREZES
2003-10-29
2004-04-26
THINH TRAN DUC
WICEPREZES
2003-10-29
2022-05-13
TRUNG LE QUANG
PREZES
2004-04-26
2022-05-13
2001-11-21
2003-10-29
SKRZYDLATA, 33, WROCŁAW, 54-129, WROCŁAW, POLSKA
2003-10-29
2004-04-26
MORAWSKA, 5, WROCŁAW, 51-111, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie