KRS 0000058696
NIP8942444020
REGON93188587400000
Nazwa"DOCLAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOCLAP
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 13 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 27, WROCŁAW, 51-142, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIKHANH VU HUY
Wspólnik
2001-11-05
2003-12-17
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HONG KIELAR
Wspólnik
2001-11-05
2003-12-17
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
TAC MAI XUAN
Wspólnik
2001-11-05
2003-12-17
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 625 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCI PIĘĆ) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
THU HANG DAO THI
Wspólnik
2003-12-17
2004-06-18
20 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
HUNG TRAN DUC
Wspólnik
2003-12-17
2022-05-13
30 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 18.750 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
HA TRAN DUC
Wspólnik
2003-12-17
2022-05-13
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HONG KIELAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-12-17
TAC MAI XUAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-12-17
HUNG TRAN DUC
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2004-06-18
HUNG TRAN DUC
PREZES ZARZĄDU
2004-06-18
2022-05-13
HA TRAN DUC
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2004-03-09
HA TRAN DUC
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2004-06-18
KHANH VU HUY
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-12-17
THU HANG DAO THI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2004-06-18
2001-11-05
2003-12-17
SKRZYDLATA, 33, WROCŁAW, 54-129, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie