KRS 0000061537
REGON81201137000000
NazwaPAPER PRODUCTS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAPER PRODUCTS INDUSTRIES
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BEŻOWA, 12, SZCZECIN, 70-788, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3745000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHANETA KUCHARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2020-09-28
GEORGE WIESLAW BORKACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2020-09-28
MAGDALENA DOMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2020-09-28
ALICJA STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2002-11-12
OVERSEAS ENTERPRISEC COMPANY LIMITED
Wspólnik
2001-12-07
2002-06-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 PLN
ALICJA STACHOWIAK
Wspólnik
2002-06-12
2002-08-14
7490 (SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WSOKOŚCI 3745000,00 (TRZY MILIONY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD ADOLF MARKOWSKI
Wspólnik
2002-08-14
2003-07-31
7490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.745.000,00 ZŁOTYCH
JACK PETER LAROUX
Wspólnik
2003-07-31
2003-11-12
4.494 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 2.247.000,00 ZŁOTYCH
BANJAMIN LAROUX
Wspólnik
2003-07-31
2003-11-12
2.996 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1.498.000,00 ZŁOTYCH
RYSZARD MARKOWSKI
Wspólnik
2003-11-12
2020-09-28
7490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.745.000 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
Likwidator
2003-11-12
2020-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ROMAN KUREK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2002-06-12
STEFAN NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-12
2003-11-12
WOJCIECH GRZEGORZ DOMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-12
2020-09-28
2001-12-07
2002-06-12
BIG CARTON TRADE CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-12
2003-11-12
PAPER PRODUCTS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-07
2003-11-12
SŁONECZNA, 20, KLINISKA, 72-123, KLINISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie