KRS 0000061111
NIP9462332333
REGON43230952700000
NazwaGARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGARDA
Data rejestracji 10 lis 2001 (23 lata temu) 10 lis 2001
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7440Z REKLAMA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIASTANISŁAW BOROWIEC
Wspólnik
2001-11-10
2005-11-21
150 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY- ŁĄCZNA WARTOŚĆ 75.000 ZŁ.
2020-11-27
HELENA DANIELA BOROWIEC
Wspólnik
2001-11-10
2005-11-21
150 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY- ŁĄCZNA WARTOŚĆ 75.000 ZŁ.
Wspólnik
2005-11-21
2022-11-30
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ.
00809253300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW ARTUR UŻWIJ
PREZES
2001-11-10
2006-08-01
BEATA ANNA BOROWIEC
WICEPREZES
2001-11-10
2005-11-21
MIECZYSŁAW EDWARD HIRSCH
PREZES
2006-08-01
2009-06-30
MIECZYSŁAW EDWARD HIRSCH
PREZES
2009-07-01
2009-07-02
2001-11-10
2009-06-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-10
2009-06-30
GARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-10
2005-01-04
ŁĘCZYŃSKA, 43, LUBLIN, 20-313, LUBLIN, POLSKA
2005-01-04
2005-11-21
45, BYSTRZEJOWICE PIERWSZE, 21-050, PIASKI, POLSKA
2005-11-21
2006-08-01
ZDUNÓW, 20, KRAKÓW, 30-428, KRAKÓW, POLSKA
2006-08-01
2009-06-30
MARSZAŁKOWSKA, 107, WARSZAWA, 00-110, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie