KRS 0000060525
REGON81185908000000
NazwaGRUPA KAPITAŁOWA SIEĆ 2000 SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA KAPITAŁOWA SIEĆ 2000
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 24 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, ŁOBEZ, 73-150, ŁOBEZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 119000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 119000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCHKRZYSZTOF JAN MARCINKOWSKI
Likwidator
2002-06-14
2007-09-28
WALDEMAR LORENC
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
IGNACY CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
PAWEŁ STANISŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
ARKADIUSZ ALEKSANDER KIETRYS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
JAROSŁAW GERARD WASIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
MAREK STANISŁAW RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
LECH RYSZARD SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2007-09-28
KRZYSZTOF TOMICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2020-02-24
TOMASZ PIOTR PAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2018-12-04
URSZULA STYSZEWSKA
Kurator
2007-04-03
2014-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
KRZYSZTOF JAN MARCINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2002-06-14
MACIEJ MEGER
PREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2020-02-24
2001-11-13
2002-06-14
GRUPA KAPITAŁOWA SIEĆ 2000 SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-14
2007-09-28
GRUPA KAPITAŁOWA SIEĆ 2000 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie