KRS 0000059281
NIP9591339573
REGON29107475400000
Nazwa"BORCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBORCK
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 01 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 14, NOWINY, 26-052, SITKÓWKA NOWINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 279000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7440Z REKLAMAMAREK TADEUSZ WESOŁOWSKI
Likwidator
2008-06-30
2010-07-01
BARBARA EWA NOWAK
Likwidator
2005-03-17
2008-06-30
PAWEŁ JAN WRONA
Likwidator
2005-03-17
2008-06-30
MAŁGORZATA CZESŁAWA WESOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-08-31
MAREK TADEUSZ WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-08-31
ZBIGNIEW WOJCIECH KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-08-31
MAŁGORZATA CZESŁAWA WESOŁOWSKA
Wspólnik
2001-11-05
2010-07-01
279 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 279.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
PAWEŁ JAN WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2008-06-30
BARBARA EWA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-31
2008-06-30
2001-11-05
2005-03-17
"BORCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie