KRS 0000059174
REGON01029242000000
NazwaKONSORCJUM TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKONSORCJUM TELEKOMUNIKACYJNE
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 12 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIŃSKA, 62, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKIGOR ŻUBER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2002-09-16
ELŻBIETA GRUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2013-12-12
EWA GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2005-07-21
JOLANTA ŻUBER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2013-12-12
KAROLINA MONIKA GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2011-10-21
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2011-10-21
MACIEJ KRZYSZTOF ŻUBER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2013-12-12
KAZIMIERZ ROMAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2005-07-21
TOMASZ PIOTR GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-21
2013-12-12
PRZEMYSŁAW MARCIN GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-21
2013-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF ZYGMUNT ŻUBER
PREZES
2001-11-06
2002-09-16
KRZYSZTOF ZYGMUNT ŻUBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-16
2013-12-12
ZBIGNIEW WOJCIECH GAJDA
WICEPREZES
2001-11-06
2002-09-16
ZBIGNIEW WOJCIECH GAJDA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-16
2008-07-25
ZBIGNIEW WOJCIECH GAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-25
2012-08-24
ZBIGNIEW WOJCIECH GAJDA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-24
2013-12-12
JAROSŁAW WIKTOR GRUDZIŃSKI
WICEPREZES
2001-11-06
2008-07-25
JAROSŁAW WIKTOR GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-25
2012-08-24
JAROSŁAW WIKTOR GRUDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-24
2013-12-12
2001-11-06
2008-10-02
NASIELSKA, 32, WARSZAWA, 04-336, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-02
2009-10-07
MIŃSKA, 62, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie