KRS 0000059116
NIP8851543526
REGON89137460900000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI NOWORUDZKO-RADKOWSKIEJ
Krótka nazwaNA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI NOWORUDZKO-RADKOWSKIEJ
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 12 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres STRZELECKA, 2A, NOWA RUDA, 57-400, NOWA RUDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGUSTAW EDWARD LAMORSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2011-04-12
STEFAN ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2011-04-12
KORNEL JAN WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2011-04-12
WIESŁAWA LEOKADIA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2007-03-07
EWA RENATA BOŻEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2007-03-07
JOANNA ALICJA ZAKRZEWSKA
Likwidator
2009-02-19
2011-04-12
DAWID FECKO
Likwidator
2009-02-19
2011-04-12
KRZYSZTOF PAWEŁ ZAKRZEWSKI
Likwidator
2009-02-19
2011-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA JEDEN Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN KAZIMIERZ GŁAZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2003-12-16
BARBARA FURGACZ
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-05-08
2003-12-16
KAREL HRUBY
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2007-03-07
DARIUSZ PIOTR KUPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2003-12-16
KRZYSZTOF PAWEŁ ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2009-02-19
JANUSZ ZBIGNIEW BOLISĘGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2007-03-07
GRZEGORZ WLODZIMIERZ KUZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2009-02-19
RENATA WOLAN
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-12-16
2007-03-07
JOANNA ALICJA ZAKRZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-07
2009-02-19
KRZYSZTOF JULIUSZ RICHTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-07
2009-02-19
2001-12-15
2009-02-19
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI NOWORUDZKO - RADKOWSKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie