KRS 0000058229
NIP9510043131
REGON01079908200000
Nazwa"WETZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWETZEL
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 27 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRESOWA, 8, DUCHNÓW, 05-462, WIĄZOWNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWETZEL GMBH Z SIEDZIBA W GRENZACH - WYHLEN - NIEMCY
Wspólnik
2001-10-30
2015-11-27
120 UDZIAŁÓW PO 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) PLN O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 600.000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY)PLN
EWA DZWONKOWSKA
Prokurent
2001-10-30
2011-03-29
SAMOISTNA
JOACHIM HOYER
Prokurent
2011-03-29
2015-11-27
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAEL FREUND
Prokurent
2011-03-29
2015-11-27
PROKURA ŁĄCZNA
SEBASTIAN TOMASZ WALENDZIK
Prokurent
2011-03-29
2015-09-23
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ ANDRZEJ MAKARUK
Prokurent
2014-04-14
2015-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA RENATA AUGUSTYNOWICZ
Prokurent
2011-03-29
2014-10-02
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU ALBO OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZARZĄDU I PROKURENTA (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
DETLEV LIEBSCHWAGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-29
2015-02-02
MARTIN SIEBOLD
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2011-03-29
MARTIN SIEBOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-29
2011-11-17
EWA DZWONKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-29
2015-11-27
GERRIT JAN VAN DER VEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-02
2015-11-27
DETLEV LIEBSCHWAGER
PREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2011-03-29
2001-10-30
2007-04-19
MAZOWIECKA, 1, CHROŚLA, 05-311, DĘBE WIELKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie