KRS 0000057322
NIP5210121971
REGON01154405900000
NazwaPLASTMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLASTMO POLSKA
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 17 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FABRYCZNA, 5, ŁAJSKI, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 570000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210121971
data rejestracji 30 lis 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEDAVID SANCHEZ MENDEZ
reprezentant
THOMAS IVER AHLMANN
Beneficjent
1982-06-29
STANISŁAW MIRECKI
Wspólnik
2001-11-16
2016-10-03
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁOTYCH
MONIKA DOROTA SZCZEŚNIAK
Wspólnik
2001-11-16
2016-10-03
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH ANTONI SOCHARSKI
Wspólnik
2001-11-16
2016-10-03
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁOTYCH
ACO NORDIC GROUP A/S
Wspólnik
2001-11-16
2021-05-17
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-10-03
2017-04-12
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 288.000 ZŁ
36486689000000
DAVID SANCHEZ MENDEZ
Likwidator
2020-01-08
2021-05-17
KARSTEN DUE
Likwidator
2020-01-08
2020-11-30
EWA KĘPKA
Prokurent
2016-10-03
2017-01-18
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA JAGIEŁŁO
Prokurent
2017-01-18
2020-01-08
PROKURA SAMOISTNA
THOMAS IVER AHLMANN
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACO SEVERIN AHLMANN GMBH&CO.KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACO HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEVERIN AHLMANN HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACO NORDIC GROUP A/S, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PLASTMO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
STANISŁAW MIRECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2016-10-03
MONIKA DOROTA SZCZEŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2016-10-03
KLAUS HADSBJERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2005-12-21
BJARNE KRISTENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-21
2006-04-27
ANDREAS GRYDELAND SULEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-03
2017-04-12
SOREN WALTHER OLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2018-10-30
ANDRE DOMINIQUE THOMSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-26
2019-02-11
KARSTEN DUE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-30
2020-01-08
WOJCIECH ANTONI SOCHARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2016-10-03
KRISTIAN BROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2007-04-26
2001-11-16
2020-01-08
PLASTMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-16
2018-01-11
FALENCKA, 1, JANKI, 05-090, JANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie