KRS 0000056299
REGON29083004700000
NazwaALMECO INDUSTRY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaALMECO INDUSTRY SERVICES
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 31 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 3 MAJA, 74, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji475000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWEJACEK MARIAN WOJTAN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2005-03-03
MARIANNA RYŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2005-03-03
ADAM JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2005-03-03
BOGUMIŁ JAN RUP
Powiernik
2002-07-16
2010-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK SCHMALENBERG
DYREKTOR
2002-02-13
2005-03-03
ZDZISŁAW SAMOJLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-13
2005-03-03
2002-02-13
2002-07-16
ALMECO INDUSTRY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie