KRS 0000055743
NIP6550000770
REGON00034424800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 06 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC PIŁSUDSKIEGO, 4, STOPNICA, 28-130, STOPNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAZIMIERA DANUTA LELAS
Likwidator
2016-09-19
2018-07-06
STANISŁAW ANTONI LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2018-07-06
ZBIGNIEW ANDRZEJ MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2010-07-08
JÓZEF STANISŁAW ŚREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2014-12-31
ANTONI POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2014-12-31
LUCJAN MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-23
WŁADYSŁAW LECH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2006-10-27
JAN GODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-23
ZDZISŁAW CHALASTRA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-12-01
ANNA KRYSTYNA ZEMBALA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2006-10-27
KAZIMIERA DANUTA LELAS
Członek Organu Nadzoru
2006-10-27
2016-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZBIGNIEW EUGENIUSZ JUDA
PREZES
2001-10-24
2002-08-23
ZBIGNIEW EUGENIUSZ JUDA
WICEPREZES
2002-08-23
2006-10-27
TADEUSZ IGNACY JASIŃSKI
WICEPREZES DS. HANDLU I PRODUKCJI
2001-10-24
2002-08-23
TADEUSZ IGNACY JASIŃSKI
PREZES
2002-08-23
2012-03-30
ZOFIA EWA GOZDEK
WICEPREZES DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH
2001-10-24
2003-12-01
BARBARA MARIA WOŹNIAK
WICEPREZES DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH
2003-12-01
2012-03-30
BARBARA MARIA WOŹNIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2012-03-30
2016-09-19
ANNA KRYSTYNA ZEMBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-27
2012-03-30
ANNA KRYSTYNA ZEMBALA
PREZES ZARZĄDU
2012-03-30
2016-09-19
2001-10-24
2016-09-19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie