KRS 0000048624
REGON29001200100000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JEDNOŚĆ"
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA "JEDNOŚĆ"
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 14 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 3A, WÓJCZA, 28-133, PACANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWMARIAN JAN WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-10-14
KRZYSZTOF KUŹNIA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-03-08
WIESŁAWA JANINA KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-10-14
MAŁGORZATA MARIA MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-03-08
JÓZEF SYPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-03-08
LUCJAN ARCHITEKT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-03-08
JÓZEF STANISŁAW ŚREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-10-14
WIESŁAW MAREK GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-10-14
ALEKSY WŁADYSŁAW FURMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-10-14
WALDEMAR WĄCISZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2004-10-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
WANDA HALINA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2004-10-14
TEODOZJA WAWSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2004-10-14
STEFAN WOJTASZEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2004-10-14
2001-10-01
2004-10-14
SPÓŁDZIELNIA
2001-10-01
2004-10-14
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JEDNOŚĆ"
2001-10-01
2004-10-14
3A, WÓJCZA, 28-133, PACANÓW, POLSKA
2001-10-01
2004-10-14
1551Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie