KRS 0000054600
NIP5252167593
REGON01627960400000
NazwaNEW STORE EUROPE PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEW STORE EUROPE PRODUKCJA
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 27 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOCHANOWSKIEGO, 49A, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7057500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#310 PRODUKCJA MEBLI #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-10-23
2004-10-29
2.860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 286.000,00 PLN
01129903900000
PAWEŁ ZAWISZA
Wspólnik
2001-10-23
2003-02-25
715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.500,00 PLN
ROBERT PEŁKA
Wspólnik
2004-10-29
2006-02-17
893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89300 ZŁOTYCH
GRON - HANSEN HOLDING AS Z SIEDZIBĄ W AS W NORWEGII
Wspólnik
2004-10-29
2007-06-25
1072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107200 ZŁOTYCH
SAMUELSONS INREDNINGAR AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI
Wspólnik
2004-10-29
2008-02-19
2.503 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.300 ZŁ
NEW STORE EUROPE AS
Wspólnik
2007-06-25
2016-06-27
70.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.057.500,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ TOMASZ KALINOWSKI
Prokurent
2005-04-27
2008-02-19
SAMOISTNA
ANDRE KNUPPEL
Prokurent
2008-02-19
2009-06-16
PROKURA SAMODZIELNA
SAMBOR JÓZEF WASZKIEWICZ
Prokurent
2009-03-02
2009-06-16
PROKURA SAMODZIELNA, JEDNOOSOBOWA, UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ERYK MARIA KOSIDOWSKI
Prokurent
2010-06-21
2015-11-04
SAMOISTNA
PAL ERIK JAHREN
Likwidator
2015-11-04
2016-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ROBERT RYSZARD PEŁKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2004-12-07
ROBERT RYSZARD PEŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-07
2005-01-27
PETER OLOF SAMUELSON
CZŁONEK-WICEPREZES
2001-10-23
2004-12-07
PETER OLOF SAMUELSON
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2007-09-28
PETER OLOF SAMUELSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-28
2008-10-13
MORTEN GRON HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-07
2008-10-13
MIROSŁAW MICHAŁ KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-07
2007-09-28
TROY ABRAHAMSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2010-09-16
MORTEN GRON HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-16
2010-09-16
KRISTIAN ALVEBERG KULSRUD
PREZES ZARZĄDU
2010-09-16
2013-03-15
2001-10-23
2007-12-19
"SAMUELSONS PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-19
2015-11-04
NEW STORE EUROPE PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-23
2005-04-27
JELINKA, 10, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie