KRS 0000054108
NIP8840007882
REGON89052593400000
NazwaKALENBORN DELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKALENBORN DELMA
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 14 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZOWA, 60, STRZEGOM, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1570750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8840007882
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAKALENBORN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG
Wspólnik
2001-10-18
2020-02-14
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.479.250,00 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄ DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
IRENA WANDA SPECJAŁ
Prokurent
2001-10-18
2017-05-25
SAMOISTNA
MAŁGORZATA HARTJE
Prokurent
2017-05-25
2018-07-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CONRAD MAURITZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-25
2018-04-11
1966-08-08
CHRISTIAN EHRENSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-25
2019-01-15
TOMASZ PĘDOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-11
2020-02-14
GRZEGORZ ZBIGNIEW GĘBURA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2017-05-25
GRZEGORZ ZBIGNIEW GĘBURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2018-01-09
DIETMAR TREMMER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2010-04-06
TADEUSZ FRANCISZEK BIEŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2017-05-25
TADEUSZ FRANCISZEK BIEŻYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2018-01-09
JERZY GRZELCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-27
2015-05-26
MICHAELL ROKITTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-06
2011-12-02
2001-10-18
2012-06-22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DELMA-BAZALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-18
2003-11-25
OLSZOWA, 54, STRZEGOM, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie