KRS 0000053759
NIP1132126388
REGON01227721200000
Nazwa"TOTAL MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOTAL MARKET
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 25 mar 2015 25 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMŻYŃSKA, 180E, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132126388
data rejestracji 06 maj 1999
status Czynny
06106000760000321000250241
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
09105010251000009031567010
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
13106000760000321000250212
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
21105010251000009031566988
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
22105010251000009031566970
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
31105010251000009031567002
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
31106000760000321000250179
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61249000050000460068274330
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
70249000050000453075869894
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
76249000050000460038090085
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNASTANISŁAW ADAM DRĄŻEK
Beneficjent
ANDRZEJ - KRAWCZYK
Beneficjent
PIOTR JAN SOBIECKI
Beneficjent
ANDRZEJ - KRAWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MIROSŁAW KOSTECKI
Beneficjent
ANDRZEJ MIROSŁAW KOSTECKI
Wspólnik
2001-10-24
2014-10-07
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600,00 ZŁOTYCH
PIOTR JAN SOBIECKI
Wspólnik
2001-10-24
2014-10-07
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.400,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KRAWCZYK
Wspólnik
2001-10-24
2014-10-07
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW ADAM DRĄŻEK
Wspólnik
2001-10-24
2014-07-30
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.800,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-07-30
2014-12-10
504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.400,00 ZŁOTYCH
14729312300000
Wspólnik
2014-12-10
2015-03-25
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.400,00 ZŁOTYCH
01227721200000
STANISŁAW ADAM DRĄŻEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ - KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR JAN SOBIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ MIROSŁAW KOSTECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2015-03-25
STANISŁAW ADAM DRĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2015-03-25
ANDRZEJ MIROSŁAW KOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-24
2006-08-01
ANDRZEJ MIROSŁAW KOSTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2015-03-25
PIOTR JAN SOBIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2006-08-01
PIOTR JAN SOBIECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-01
2015-03-25
2001-10-24
2008-02-25
IGAŃSKA, 11, WARSZAWA, 04-087, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-25
2008-03-13
CHEŁMŻYŃSKA, 180 E, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-06
2014-06-11
CHEŁMŻYŃSKA, 180E, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie