KRS 0000053326
NIP5321315796
REGON01234019800000
Nazwa"PORTA-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPORTA-PLUS
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 05 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZTATOWA, 4, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOANNA MARIA PAJKERT
Prokurent
2003-12-15
2024-02-05
ZWYKŁA
JANUSZ CEZARY JEZIERSKI
Wspólnik
2004-04-15
2024-02-05
35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3500 ZŁ
ANNA MARIA PAJKERT
Wspólnik
2004-04-15
2024-02-05
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2000 ZŁ
STEFAN TOMASZ GAŁA
Wspólnik
2001-10-18
2004-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
JANUSZ MARIAN JASZEWSKI
Wspólnik
2004-04-15
2024-02-05
45 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
JANUSZ MARIAN JASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-15
2013-12-31
STEFAN TOMASZ GAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2003-12-15
2001-10-18
2024-02-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-18
2024-02-05
"PORTA-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-18
2024-02-05
WARSZTATOWA, 4, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
2001-10-18
2024-02-05
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-10-18
2024-02-05
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-10-18
2024-02-05
6330A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
2001-10-18
2024-02-05
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
2001-10-18
2024-02-05
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-10-18
2024-02-05
5162Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
2001-10-18
2024-02-05
2523Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
2001-10-18
2024-02-05
2812Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-10-18
2024-02-05
4542Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-10-18
2024-02-05
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie