KRS 0000053123
REGON93191755100000
NazwaSIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIBO
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 21 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZEGOWA, 73, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHSIEVERT GESELLSCHAFT FUR AUSLANDBETEILIGUNGEN MBH
Wspólnik
2001-10-16
2005-10-13
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SIEVERT AG&CO.KG
Wspólnik
2005-10-13
2005-10-21
1.000 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 (SŁOWNIE: JEDEN MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAWEŁ ALEKSANDER MIZERSKI
Likwidator
2003-12-31
2005-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE DYREKTOR NACZELNY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BERND FALGE
DYREKTOR NACZELNY
2001-10-16
2003-12-31
2001-10-16
2003-12-31
SIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie