KRS 0000051794
NIP7342477312
REGON49077487400000
NazwaKLUB SĄDECKI - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Z/S W NOWYM SĄCZU
Krótka nazwaKLUB SĄDECKI - WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Z/S W NOWYM SĄCZU
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 03 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WYSPIAŃSKIEGO, 22, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEALOJZY ORACZ
Likwidator
2018-06-25
2018-08-03
ADAM ANDRZEJ HEBENSTREIT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2018-08-03
ANDRZEJ GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2018-08-03
KRZYSZTOF CZESŁAW MIGACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2006-10-24
JADWIGA GLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2018-08-03
MAREK MAROSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2018-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU
MIROSŁAW LEBIEDZIEJEWSKI
PREZES
2001-10-12
2018-06-25
JÓZEF ANTONI WIKTOR
WICEPREZES
2001-10-12
2004-04-21
ANDRZEJ JANUSZ MUZYK
CZŁONEK
2001-10-12
2004-04-21
MAREK ANDRZEJ WÓJCIK
CZŁONEK
2001-10-12
2006-10-24
MARTA MARIA STAWOWY
CZŁONEK
2001-10-12
2004-04-21
JAROSŁAW ANDRZEJ HANDZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-21
2009-09-30
ALOJZY ORACZ
WICEPREZES
2006-10-24
2018-06-25
ELŻBIETA MARIA PASIUT
SKARBNIK
2009-09-30
2018-06-25
2001-10-12
2004-04-21
WĘGIERSKA, 188, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie