KRS 0000051482
NIP9291012690
REGON97041029600000
NazwaECEAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECEAUTO
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 08 mar 2018 08 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODGÓRNA, 20, ZIELONA GÓRA, 65-213, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 273250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #4649 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2001-10-11
2009-11-05
1192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.600 ZŁ.
97029927800000
SŁAWOMIR RONOWICZ
Wspólnik
2001-10-11
2018-03-08
1816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 800,00 ZŁ
LUDWIK STANISŁAW OKIENKO
Wspólnik
2001-10-11
2010-01-15
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000 ZŁ
HALINA BALIKOWSKA
Wspólnik
2001-10-11
2018-03-08
740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000 ZŁ.
PIOTR ADAM BUNDZ
Wspólnik
2009-11-05
2018-03-08
1486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74 300,00 ZŁ
ALEKSANDRA ANNA KWIETNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-15
2018-03-08
ELŻBIETA PRZESMYCKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-27
2018-03-08
MONIKA RUBINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2010-01-15
MACIEJ JAN DAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2009-05-13
HALINA BALIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2018-03-08
SŁAWOMIR RONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2013-03-27
MACIEJ BOGDAN TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2009-05-13
KRZYSZTOF GOCŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-03-27
JAN SMOLAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-03-27
RUDOLF GANCZAR
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-03-27
KRZYSZTOF DREKO
Prokurent
2006-04-11
2009-04-17
SAMOISTNA
TOMASZ REICH
Prokurent
2006-04-11
2009-05-13
SAMOISTNA
JACEK TOMASZ SPACZYŃSKI
Prokurent
2006-09-28
2009-04-17
SAMOISTNA
PIOTR ADAM BUNDZ
Prokurent
2008-09-08
2009-04-17
SAMOISTNA
ZYGMUNT JAN SZYMEK
Prokurent
2009-04-17
2017-02-07
SAMOISTNA
PIOTR ADAM BUNDZ
Likwidator
2017-02-07
2018-03-08
SŁAWOMIR WOJCIECH RONOWICZ
Likwidator
2017-02-07
2018-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR RONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2009-04-17
LUDWIK STANISŁAW OKIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2006-04-11
HALINA BALIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2006-04-11
PIOTR ADAM BUNDZ
PREZES
2009-04-17
2017-02-07
SŁAWOMIR RONOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-27
2014-06-10
2001-10-11
2009-02-09
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ELEKTROCIEPŁOWNI "ECEREMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-09
2017-02-07
ECEAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2017-03-16
ALEJA ZJEDNOCZENIA, 103, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie