KRS 0000051346
NIP7282409553
REGON47290704200000
Nazwa"ITAFIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITAFIL
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MICKIEWICZA, 15 a, ŁÓDŹ, 90-443, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 74000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAGIOVANNI TOGNAZZI
Wspólnik
2001-10-15
2003-09-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00 ZŁ
GIUSEPPE RAGNOLI
Wspólnik
2001-10-15
2003-09-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00 ZŁ
PIERINA BUSI
Wspólnik
2001-10-15
2003-09-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00 ZŁ
MONIKA LASKOWSKA
Wspólnik
2001-10-15
2010-11-25
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MARIAN BILCZEWSKI
Wspólnik
2001-10-15
2020-05-21
74 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.000,00 ZŁ
GIOVANNI TOGNAZZI
Prokurent
2001-10-15
2003-09-04
SAMOISTNA
MONIKA MARIA LASKOWSKA
Likwidator
2016-04-06
2020-05-21
ANDRZEJ MARIAN BILCZEWSKI
Likwidator
2016-04-06
2020-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIE PRZEKROCZY KWOTY 150.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH SPRAWACH
MONIKA LASKOWSKA
PREZES
2001-10-15
2016-04-06
ANDRZEK MARIAN BILCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-04
2016-04-06
2001-10-15
2016-04-06
"ITALFIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-15
2007-12-17
FABRYCZNA, 25, ŁÓDŹ, 90- 341, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-12-17
2009-08-13
NARUTOWICZA, 7/9, ŁÓDŹ, 90-117, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie